Auskünfte zu Angela Heimberg Bielser
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Angela Heimberg Bielser
Publikationsnummer: 6954882, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Comix AG, in Basel, CH-270.3.001.093-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2009, S. 7, Publ. 4932958).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Santa, Gabriela, von Lengnau BE, in Basel, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heimberg Bielser, Angela, von Oberwil im Simmental, in Basel, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Heimberg, Angela, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ortega Penin, Juan-Francisco, spanischer Staatsangehöriger, in Birsfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 4932958, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Comix AG, in Basel, CH-270.3.001.093-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2001, S. 2808).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marchand, Louis, von Fleurier, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Santa, Gabriela, von Lengnau BE, in Basel, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Santa Haldner, Gabriela, von Gams und Lengnau BE, Präsidentin des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Ortega Penin, Juan-Francisco, spanischer Staatsangehöriger, in Birsfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heimberg, Angela, von Oberwil im Simmental, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4702956, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Validan GmbH, bisher in Muttenz, CH-280.4.002.591-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2004, S. 6, Publ. 2605960).
Statutenänderung:
16.10.2008.
Sitz neu:
Birsfelden.
Domizil neu:
Am Stausee 25, 4127 Birsfelden.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen zur Qualitätssicherung in den Bereichen Chromatographie und instrumentelle Analytik sowie Beratung in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an anderen Unternehmen und Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 16.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf die Durchführung einer eingeschränkten Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Gerhard, von Rohrbachgraben, in Birsfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: in Muttenz, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.--];
Heimberg, Angela, von Oberwil im Simmental, in Basel, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--].