Auskünfte zu Benedikt Hilfiker
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Benedikt Hilfiker
Publikationsnummer: HR02-1005005569, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Naylo AG, in Luzern, CHE-100.180.693, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2013, S.0, Publ. 1045525).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hilfiker, Benedikt, von Boswil, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1004648869, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Genossenschaft Studentenheim Luzern, in Luzern, CHE-107.253.005, Genossenschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2018, Publ. 4263465).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucheli, Markus, von Luzern, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, dem Kassier oder dem Aktuar.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hilfiker, Benedikt, von Boswil, in Kriens, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, dem Kassier oder dem Aktuar.
Publikationsnummer: 1045525, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Bürki & Co. AG, in Luzern, CH-100.3.004.986-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 11.04.2000, S. 2428).
Statutenänderung:
26.07.2013.
Firma neu:
Naylo AG.
Domizil neu:
Kellerstrasse 29, 6005 Luzern.
Zweck neu:
Verwaltung von und Beteiligung an Grundstücken, Immaterialgüterrechten und Unternehmen jeglicher Art sowie Bereitstellen von Finanzierungen an Dritte im Zusammenhang mit Immobilien;
Verwaltung von Vermögenswerten, insbesondere Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften und Unternehmungen;
Tätigung von Patent-, Lizenz- und anderen Immaterialgüterrechtsgeschäften.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch einfachen Brief, Fax oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.07.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürki, Dr. Paul R., von Langnau BE und Bern, in Luzern, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift;
von Graffenried AG Treuhand, in Bern, Revisionsstelle;
Bindschedler, Dr. Georges, von Bern und Zürich, in Muri b. Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Surankova, Katerina, tschechische Staatsangehörige, in Luzern, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Hilfiker, Benedikt, von Boswil, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.