Auskünfte zu Jakub Hlasek
Neueste SHAB-Meldungen: Jakub Hlasek
Publikationsnummer: 989605, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
SBS - Swiss Business Services SA, in Wollerau, CH-660.0.886.993-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2013, Publ. 7012958).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hlasek, Jakub, von Zürich, in Blonay, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6532964, Handelsregister-Amt Zug, (170)
GAFM AG Global Asset- and Fundsmanagement, bisher in Schaffhausen, CH-290.3.014.236-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 13.08.2009, S. 16, Publ. 5194138).
Gründungsstatuten:
16.10.2002.
Statutenänderung:
09.12.2011.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o wadsack & co. treuhandgesellschaft, Bahnhofstrasse 7, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hlasek, Jakub, von Zürich, in Blonay, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grossmann, Lidwina, von Schaffhausen, in Neuhausen am Rheinfall, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlögl, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Quatre Bornes (MU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Geeler, Marcel, von Walenstadt, in Pfäffikon, Direktor, mit Einzelunterschrift.