Auskünfte zu Yvonne Susanne Hollenweger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Yvonne Susanne Hollenweger
Publikationsnummer: HR02-1006096791, Handelsregister-Amt Bern, (36)
YOUTH FOR UNDERSTANDING (YFU) (SCHWEIZ), in Bern, CHE-105.871.801, Verein (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2023, Publ. 1005772622).
Statutenänderung:
27.01.2024. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hollenweger, Yvonne Susanne, von Unterengstringen, in Pully, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruderer, Selina, von Speicher, in Baar, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Gobet, Mathieu Alexandre, von Villaz, in Vevey, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005772622, Handelsregister-Amt Bern, (36)
YOUTH FOR UNDERSTANDING (YFU) (SCHWEIZ), in Bern, CHE-105.871.801, Verein (SHAB Nr. 93 vom 13.05.2022, Publ. 1005472909).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Condrau, Sophie Dr., von Disentis/Mustér, in Biel/Bienne, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tomka, Julie Christine, von Genève, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker, Marco, von Bern, in Villars-sur-Glâne, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bruderer, Selina, von Speicher, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Siebnen (Schübelbach)];
Garzoli, Sabina, von Maggia, in Schüpfen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hollenweger, Yvonne Susanne, von Unterengstringen, in Pully, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meili, Oliver, von Russikon, in Wettingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005152332, Handelsregister-Amt Bern, (36)
YOUTH FOR UNDERSTANDING (YFU) (SCHWEIZ), in Bern, CHE-105.871.801, Verein (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2020, Publ. 1005060765).
Domizil neu:
Alpenstrasse 24, 3006 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zurfluh, Anouschka, von Attinghausen, in Düdingen, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brechbühler Pesková, Marie Dr., von Huttwil, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hollenweger, Yvonne Susanne, von Unterengstringen, in Pully, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bruderer, Selina, von Speicher, in Horgen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Canzani, Matthias, von Twann-Tüscherz, in Untersiggenthal, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hunziker, Marco, von Bern, in Villars-sur-Glâne, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.