Auskünfte zu Alexia Iskenderian Alex Sogoyan
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Alexia Iskenderian Alex Sogoyan
Publikationsnummer: HR02-1005859755, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Schroders Capital Management (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-105.567.504, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2023, Publ. 1005790775).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauert, Sarah, von Rümlang, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kerschbaumer, Melanie, von Egliswil, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alt, Benjamin Jakob, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Iskenderian Alex, Alexia, von Maur, in Hombrechtikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Parameswar, Viswanathan, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: indischer Staatsangehöriger];
Schindler, Lana, von Glarus Nord, in Glarus Nord, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005466794, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
TM2 Treasury (CH) GmbH, in Hombrechtikon, CHE-258.304.725, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 05.07.2021, Publ. 1005237886).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iskenderian Alex, Alexia, von Maur, in Hombrechtikon, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005237886, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
3ATex GmbH, in Regensdorf, CHE-258.304.725, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2021, Publ. 1005150751).
Statutenänderung:
24.06.2021.
Firma neu:
TM2 Treasury (CH) GmbH.
Sitz neu:
Hombrechtikon.
Domizil neu:
Heusserstrasse 14, 8634 Hombrechtikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jösler, Donat Carlo, von Jenaz, in Bever, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Technology Metals Market Limited (12181988), in London (GB), Gesellschafterin, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Iskenderian Alex, Alexia, von Maur, in Hombrechtikon, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.