Auskünfte zu Wolfgang Keller
Einträge zum Namen Wolfgang Keller
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Wolfgang Keller
Publikationsnummer: 3298881, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Bischoff Textil AG, in St. Gallen, CHE-105.960.669, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 25.01.2016, Publ. 2616245).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Thomas, von Wattwil, in Gais, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggenberger, Kathrin, von Grabs, in St. Gallen, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bärtschi, Eveline, von Eggiwil, in St. Gallen, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hasler, Hansjürg, von Altstätten, in St. Gallen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hungerbühler, Markus, von Sommeri und St. Gallen, in Diepoldsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hungerbühler, Andreas, von Sommeri und St. Gallen, in St. Gallen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keller, Wolfgang, von St. Gallen, in St. Gallen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Neff, Thomas, von Appenzell, in Appenzell, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rygula, David, deutscher Staatsangehöriger, in Mörschwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 4496690, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
KMD Handels GmbH, in Rorschacherberg, CH-320.4.046.940-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2000, S. 7701).
Firma neu:
KMD Handels GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.05.2008 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Wolfgang, von St. Gallen, in St. Gallen, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.-- [bisher: in Abtwil SG (Gaiserwald), Gesellschafter und Geschäftsführer];
Mattle, André Roman, von Oberriet SG, in Goldach, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].
Publikationsnummer: 3834046, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Bischoff Textil AG, in St. Gallen, CH-320.3.001.637-2, Fabrikation und Vertrieb von Stickereien und Textilien jeder Art im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2006, S. 12, Publ. 3407852).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischoff, Bernhard, von St. Gallen, in St. Gallen, Vizepräsident und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gossau SG];
Keller, Wolfgang, von St. Gallen, in St. Gallen, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Abtwil SG (Gaiserwald)];
Neff, Thomas, von Appenzell, in Appenzell, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Francioso, Gianfranco, von Herisau, in Wittenbach, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in St. Gallen].