Auskünfte zu Rudolf Kopp
Einträge zum Namen Rudolf Kopp
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Rudolf Kopp
Publikationsnummer: 1116926, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Brako AG, Bauunternehmer, in Luzern, Aquisition und Ausführung von Aufträgen in der Baubranche, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.1996, S. 1155).
Firma neu:
Brako AG, Bauunternehmer in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Brako SA, Entrepreneurs de construction en liquidation) (Brako Ltd., Building contractors in liquidation). Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 25.07.2003 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
Gewerbezone 58, 6018 Buttisholz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kopp, Rudolf, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Liniger, Peter, von Luzern, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aregger, Hans, 1961, von Buttisholz, in Buttisholz, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kriens, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Baugenossenschaft Udelboden, in L u z e r n , Schaffung und Vermietung von gesunden Wohnungen durch Bau und Erwerb von Wohnhäusern unter Ausschluss jeder spekulativen Absicht, Genossenschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.1999, S. 5110).
Domizil neu:
c/o Dr. Michael Gnekow, Metzgerrainle 9, 6004 Luzern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rickenmann, Guido, von Wallenwil und Zürich, in Luzern, Protokollführer und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kopp, Rudolf, von Luzern, in Luzern, Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Hansruedi, von Vitznau, in Vitznau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Obwalden, (140)
Kopp Bauunternehmung AG, Alpnach, in A l p n a c h, Betrieb einer Bauunternehmung, Hoch-, Tief-, Brücken-, Tunnel- und Strassenbau sowie Planung, Finanzierung und Erstellung von schlüsselfertigen Bauten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.1998, S. 3432).
Firma neu:
Kopp Bauunternehmung AG, Alpnach in Liquidation.
Übersetzungen der Firma neu:
(Kopp entreprise de travaux publics et bâtiments SA, Alpnach en liquidation) (Kopp impresa costruzioni SA, Alpnach in liquidazione). Auflösung der Gesellschaft gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 20. Oktober 1999.
Die Liquidationsadresse lautet:
c/o Redinvest Finanz und Verwaltungs AG, Luzern, Habsburgerstrasse 20, 6003 Luzern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizerische Treuhandgesellschaft-Coopers & Lybrand AG, in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kopp, Rudolf, von Luzern, in Luzern, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift];
Rickenmann, Guido, von Zürich, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Redinvest Finanz und Verwaltungs AG, Luzern, in Luzern, Liquidatorin, vertreten durch ihre Zeichnungsberechtigten;
Thomas Bienz Treuhand AG, in Luzern, Revisionsstelle.