Auskünfte zu Othmar Karl Kühne
Neueste SHAB-Meldungen: Othmar Karl Kühne
Publikationsnummer: HR02-1005616304, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Network Future Treuhand und EDV Dienstleistung GmbH, in Vilters-Wangs, CHE-111.718.059, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2010, S.12, Publ. 5809540).
Firma neu:
Network Future Treuhand und EDV Dienstleistung GmbH in Liquidation.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung von Arbeiten im Zusammenhang mit Treuhand und EDV Dienstleistung jeglicher Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Errichtung des Gesellschaftszweckes zu fördern. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschrift]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.11.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kühne, Othmar Karl, von Pfäfers, in Vilters (Vilters-Wangs), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 1153541, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Wassersport John GmbH, in Walenstadt, CH-320.4.062.245-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2010, S. 13, Publ. 5845402).
Firma neu:
Wassersport John GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.10.2013 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Othmar Karl Kühne, Schulhausstrasse 6, 7324 Vilters.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kühne, Othmar Karl, von Pfäfers, in Vilters (Vilters-Wangs), Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6418124, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Kühne & Hafsi Gastro, in Sargans, CH-320.2.065.016-6, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2010, S. 13, Publ. 5589584).
Rechtsform neu:
Einzelunternehmen.
Firma neu:
Hafsi Gastro. Die Gesellschaft hat sich infolge Ausscheidens des Gesellschafters Kühne, Othmar, in Vilters (Vilters-Wangs), dessen Unterschrift erloschen ist, aufgelöst. Die Firma ist erloschen. Die Gesellschafterin Hafsi, Siham, in Bad Ragaz führt im Sinne von Art. 579 OR das Geschäft als Einzelunternehmen unter der Firma 'Hafsi Gastro', in Sargans fort.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kühne, Othmar, von Pfäfers, in Vilters (Vilters-Wangs), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hafsi, Siham, deutsche Staatsangehörige, in Bad Ragaz, Inhaberin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin mit Kollektivunterschrift zu zweien].