Auskünfte zu Rolf Kyburz
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Rolf Kyburz
Publikationsnummer: HR02-1005258383, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Bernischer Verein für Gehörlosenhilfe, in Bern, CHE-114.931.891, Verein (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2020, Publ. 1004859448).
Vermögensübertragung:
Der Verein überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 17.05.2021 mit Nachtrag vom 02.07.2021 und Inventar per 31.12.2020 Aktiven von CHF 1'665'976.66 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 264'235.91 auf die Stiftung für Menschen mit Hörbehinderung Bern, in Bern (CHE-383.550.937).
Gegenleistung:
keine.
Name neu:
Bernischer Verein für Gehörlosenhilfe in Liquidation.
Domizil neu:
Bernstrasse 24, 3007 Bern. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.05.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merz, Ursula, von Beinwil am See, in Vallamand (Vully-les-Lacs), Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Rosa, Tatiana, von Murten, in Murten, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident, Vizepräsidentin oder Kassier;
Kyburz, Rolf, von Unterkulm, in Zollikofen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident, Vizepräsidentin oder Kassier;
Heldner, Benjamin, von Visp, in Muntelier, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident, Vizepräsidentin oder Kassier;
Ledermann, Franziska, von Lauperswil, in Münsingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident, Vizepräsidentin oder Kassier;
Staudenmann, Heinz, von Guggisberg, in Stettlen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident, Vizepräsidentin oder Kassier;
Zaugg, Walter, von Lützelflüh, in Belp, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident, Vizepräsidentin oder Kassier.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zurbriggen, Thomas, von Saas-Almagell, in Boll (Vechigen), Mitglied und Kassier des Vorstandes, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Scheidegger, Hans Ulrich, von Huttwil, in Spiegel b. Bern (Köniz), Präsident des Vorstandes, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1004859448, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Bernischer Verein für Gehörlosenhilfe, in Bern, CHE-114.931.891, Verein (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2016, Publ. 3090127).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spahni, Beat, von Niedermuhlern, in Bäriswil BE (Bäriswil), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident, Vizepräsidentin oder Kassier.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Rosa, Tatiana, von Murten, in Murten, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident, Vizepräsidentin oder Kassier;
Kyburz, Rolf, von Unterkulm, in Zollikofen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident, Vizepräsidentin oder Kassier.