Auskünfte zu Dr. Ralf Peter Lange
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Dr. Ralf Peter Lange
Publikationsnummer: HR02-1005738991, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
EU Sustainable Project Group AG, bisher in Beckenried, CHE-405.516.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2022, Publ. 1005382085).
Statutenänderung:
17.04.2023.
Sitz neu:
Küsnacht (ZH).
Domizil neu:
Gartenstrasse 4, 8700 Küsnacht ZH.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lange, Ralf Peter, von Zuoz, in Beckenried, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Publikationsnummer: HR02-1005606253, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Planta Betreuungs- & Pflegeanstalten AG, in Zürich, CHE-265.372.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 24.07.2020, Publ. 1004944201).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lange, Ralf, von Zuoz, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirchebner, Johannes, österreichischer Staatsangehöriger, in Rheinau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005358338, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
bownce Swiss Distribution AG, in Erlenbach (ZH), CHE-112.924.868, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2020, Publ. 1004886259).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichmuth, Erik, von Unteriberg, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Danielsson, Pieter, schwedischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lange, Ralf Peter, von Zuoz, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.