Auskünfte zu Heidi Elisabeth Lubello
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Heidi Elisabeth Lubello
Publikationsnummer: HR02-1004775303, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
semea holding ag, in Erlenbach (ZH), CHE-352.158.124, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2018, Publ. 4365955). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 10.11.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lubello, Heidi Elisabeth, deutsche Staatsangehörige, in Herrliberg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plotke, Jon Samuel, von Basel, in Churwalden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer Blum, Michael Kaspar, von Basel, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (CHE-102.084.882), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: HR02-1004773088, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Looser & Partner Vermögens- und Steuerplanungs AG, in Erlenbach (ZH), CHE-105.911.493, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2018, Publ. 1004527263).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Looser, Heinrich, von Alt St. Johann, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Looser, Gertraud, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Küsnacht ZH, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Controlla Revisions AG (CHE-105.877.933), in Frauenfeld, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plotke, Jon Samuel, von Basel, in Churwalden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Michael Kaspar, von Basel, in Männedorf, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Lubello, Heidi, deutsche Staatsangehörige, in Herrliberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (CHE-102.084.882), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 2952495, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
semea holding ag, in Küsnacht ZH, CHE-352.158.124, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 17.11.2014, Publ. 1824547).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lubello, Heidi Elisabeth, deutsche Staatsangehörige, in Herrliberg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Wolf, Heidi Elisabeth].