Auskünfte zu Claudia Luginbühl
Neueste SHAB-Meldungen: Claudia Luginbühl
Publikationsnummer: HR02-1005097826, Handelsregister-Amt Bern, (36)
RCL Media & Entertainment GmbH, in Spiez, CHE-103.449.911, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2009, S.7, Publ. 5418270).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neuhaus, Andrea, von Hasle bei Burgdorf, in Spiez, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luginbühl, Claudia, von Rubigen, in Spiez, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 5418270, Handelsregister-Amt Bern, (36)
RCL Media & Entertainment GmbH, in Spiez, CH-092.4.000.871-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2009, S. 7, Publ. 5087582).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luginbühl, Ronny, von Rubigen, in Spiez, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Neuhaus, Christoph, von Hasle bei Burgdorf, in Spiez, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luginbühl, Claudia, von Rubigen, in Spiez, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Neuhaus, Andrea, von Hasle bei Burgdorf, in Spiez, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 5087582, Handelsregister-Amt Bern, (36)
RCL Media & Entertainment GmbH, in Spiez, CH-092.4.000.871-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2001, S. 6516).
Statutenänderung:
03.06.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb von Media-, Unterhaltungs- und Freizeitartikeln und Anbieten von Internetdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage im Zusammenhang mit der Gründung vom 04.12.1995 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage bei der Gründung am 4.12.1995: Büromaschinen und -mobiliar gem. Inventar im Sacheinlagevertrag v. 4.12.1995 zum Preis von CHF 5'000.--.].
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 03.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Der Hinweis auf die Liberierung des Stammkapitals wird gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Liberierung Stammkapital: CHF 20'000.--.]. [Der Hinweis auf weitere publikationspflichtige Tatsachen wird von Amtes wegen gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend.] [bisher: Weitere publikationspflichte Tatsachen nicht berührt.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luginbühl, Claudia, von Rubigen, in Spiez, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00];
Luginbühl, Ronny, von Rubigen, in Spiez, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Neuhaus, Andrea, von Hasle bei Burgdorf, in Spiez, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Neuhaus, Christoph, von Hasle bei Burgdorf, in Spiez, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00].