Auskünfte zu Erich Mathieu
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Erich Mathieu
Publikationsnummer: 2286035, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
sb.c swissbrokers.com AG, in Basel, CHE-107.638.747, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2013, Publ. 7022740). Mit Erklärung vom 24.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grün, Ute, deutsche Staatsangehörige, in Rosenau (F), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Husmann, Max, von Basel und Rothenburg, in Ettingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mathieu, Erich, von Albinen, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gangl, Thomas, von Reinach BL, in Udligenswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Blaser, Anthony, von Langnau im Emmental, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scholz, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (D), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnold, Peter, von Dulliken, in Laufen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gschwend, Eric, von Altstätten, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Roger, Marie-Line, von Zäziwil, in Leymen (F), mit Kollektivprokura zu zweien;
Rothmund, Stephan, von Wittenbach, in Urdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Confida AG (CH-280.3.917.303-9/), in Liestal, Revisionsstelle.
Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Oeri & Cie. AG, in Basel, Finanz-, Verwaltungs- und Treuhandgeschäfte usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2002, S. 5, Publ. 328582).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grethe, Dieter, von Bettingen, in Bettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Dominic Christian, von Sagogn, in Kaiseraugst, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mathieu, Erich, von Albinen, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mosimann, Dr. Peter, von Lauperswil, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rogge, Dr. Peter, von Reinach BL, in Reinach BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oeri, Felix A., von Basel, Zürich und Riehen, in Riehen, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oeri, Hans-Peter, von Basel, Zürich und Riehen, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Oeri, Sibylle, von Basel, Zürich und Riehen, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
OxfordPartners AG, in B a s e l, Wertschriften usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2000, S. 867).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oeri, Felix A., von Basel, Zürich und Riehen, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates];
Mathieu, Erich, von Albinen, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates].