Auskünfte zu Alois Mayr
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Alois Mayr
Publikationsnummer: HR02-1005666023, Handelsregister-Amt Graubünden
PRINZ THURN UND TAXIS AG, bisher in Zürich, CHE-100.708.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2020, Publ. 1004995077).
Statutenänderung:
23.01.2023.
Sitz neu:
Chur.
Domizil neu:
Cunclisstrasse 3, 7023 Haldenstein. [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons Zürich gestrichenen Tatsachen sowie allfällige frühere Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayr, Alois, deutscher Staatsangehöriger, in Germering (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Becchio, Dr. Bruno, von Onsernone, in Hombrechtikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: unbekannte Staatsangehörigkeit, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hermann, Johannes Georg, von Scuol, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift. [Anpassung Funktion der bisher bereits eingetragenen Verwaltungsräte Alois Mayr und Dr. Bruno Becchio aufgrund anderer Eintragungspraxis].
Publikationsnummer: HR02-1004995077, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
KARL PRINZ THURN UND TAXIS AG, in Zürich, CHE-100.708.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 19.12.2008, S.39, Publ. 4790994).
Statutenänderung:
23.09.2020.
Firma neu:
PRINZ THURN UND TAXIS AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Beteiligungen an industriellen, kommerziellen und finanziellen Unternehmungen;
die Durchführung von Finanz- und Handelsgeschäften;
die Verwaltung von Vermögenswerten;
den Kauf, Verkauf, Verwaltung und Verwertung von Immobilien im In- und Ausland;
den Import und Export von Waren aller Art;
Treuhandgeschäfte;
die Organisation von Symposien und Veranstaltungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 200 Inhaberaktien zu CHF 500.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prinz von Thurn und Taxis, Karl Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayr, Alois, deutscher Staatsangehöriger, in Germering (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.