Auskünfte zu Fabienne Anita Meier
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Fabienne Anita Meier
Publikationsnummer: HR02-1004994391, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG, in Oberkirch, CHE-100.812.955, Verein (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2019, Publ. 1004728218).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Donda, Boris, von Bellinzona, in Lavertezzo, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Fabienne Anita, von Bolken, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bisang, Daniele, von Nebikon, in Muzzano, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brunner, Eduard Josef, von Baden, in Aarau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
de Bever, Rahel Céline, von Ebikon, in Kriens, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 3123117, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG, in Oberkirch, CHE-100.812.955, Schellenrain 5, 6210 Sursee, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
27.04.2013. 26.04.2014. 25.04.2015.
Zweck:
Schutz und Rettung des menschlichen Lebens im und um das Wasser;
Aufklärung über mögliche Gefahren rund um das Wasser;
setzt sich aktiv für das Schwimmen als Breitensport ein;
Betrieb gezielter Jugendarbeit und Nachwuchsförderung;
Aus- und Weiterbildung von Rettungskräften aller Altersklassen sowie Sicherstellung deren Einsatzfähigkeit;
Wahrnehmung von Überwachungs- und Rettungsaufgaben;
Zusammenarbeit mit anderen Rettungs- und Wassersportorganisationen.
Mittel:
Ordentliche oder ausserordentliche Mitgliederbeiträge;
Vermächtnisse / Erbschaften;
Erträge aus eigenen Veranstaltungen und Ausbildungen;
Erträge aus Dienstleistun-gen, Sponsoring und Leistungsvereinbarungen;
Subventionen;
Weitere Zuwendungen aller Art.
Eingetragene Personen:
Biedermann, Daniel Theodore, von Winznau, in Bolligen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gramigna, Clemente, von Bellinzona, in Terre di Pedemonte, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buntschu, Kurt, von St. Silvester, in Belp, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bärtschi, Ueli, von Lützelflüh, in Malters, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Böhlen, Stephan, von Riggisberg, in Solothurn, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Codjia, Gabriela, von Muttenz, in Renens (VD), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Donda, Boris, von Bellinzona, in Lavertezzo, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gschwend, Sebastian Karl Ferdinand, von Altstätten, in Uzwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nussbaumer, Urs, von Oberägeri, in Wettswil am Albis, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Widmer, André, von Hedingen, in Oberrüti, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Binaghi, Philipp, von Coldrerio, in Köniz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Fabienne Anita, von Bolken, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abächerli, Reto, von Giswil, in Nottwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle.