Auskünfte zu Daniel Ochsner
Einträge zum Namen Daniel Ochsner
Neueste SHAB-Meldungen: Daniel Ochsner
Publikationsnummer: 4809226, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
BOMFORT GmbH, in Oberhallau, CH-290.4.013.254-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2006, S. 13, Publ. 3233618).
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Laut Erklärung der Geschäftsführung vom 10.12.2008 untersteht die Gesellschaft nicht der ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oester, Andreas, von Frutigen, in Trasadingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ochsner, Daniel, von Oberhallau, in Oberhallau, Geschäftsführer und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Publikationsnummer: 2953486, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
BOMFORT GmbH, in Oberhallau, CH-290.4.013.254-5, Maschinelle und manuelle Wald- und Landschaftspflege, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 144 vom 28.07.1999, S. 5145).
Statutenänderung:
10.06.2005.
Domizil neu:
Rötiberg 172, 8216 Oberhallau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Jürg, von Oberhallau, in Oberhallau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ochsner, Daniel, von Oberhallau, in Oberhallau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--];
Oester, Andreas, von Frutigen, in Trasadingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
BOMFORT GmbH, in O b e r h a l l a u, Hauptstrasse 82, 8216 Oberhallau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.07.1999 .
Zweck:
Maschinelle und manuelle Wald- und Landschaftspflege.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Baumann, Jürg, von Oberhallau, in Oberhallau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-;
Ochsner, Daniel, von Oberhallau, in Oberhallau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-.