Auskünfte zu Thomas Oliver Pfäffli
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Thomas Oliver Pfäffli
Publikationsnummer: HR02-1005826387, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
ahochn AG, in Dübendorf, CHE-113.278.580, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2022, Publ. 1005631296).
Statutenänderung:
23.08.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Ingenieurunternehmens. Im Übrigen kann die Gesellschaft alle Geschäfte tätigen, welche der Wahrung und Förderung der Konzerninteressen dienen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Konzerngesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen schriftlich (inkl. E-Mail oder anderer elektronischer Kommunikationsmittel), sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kummer, Beat, von Höchstetten, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärer, Hanspeter, von Vordemwald, in Menziken, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grolimund, Reto, von Matzendorf, in Rickenbach (SO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Olten];
Fitz, Christian, von Unterengstringen, in Unterengstringen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pfäffli, Thomas Oliver, von Zürich, in Fällanden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Queloz, Cedric, von Saint-Brais, in Zug, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vasic, Vladimir, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005283369, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
ahochn AG, in Dübendorf, CHE-113.278.580, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2021, Publ. 1005122033).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Milano, Elvisa, bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige, in Wetzikon (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kummer, Beat, von Höchstetten, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfäffli, Thomas Oliver, von Zürich, in Fällanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärer, Hanspeter, von Vordemwald, in Menziken, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004818854, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
ahochn AG, in Dübendorf, CHE-113.278.580, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2019, Publ. 1004582059).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cella, Fabio, von Wetzikon (ZH), in Dürnten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hengartner, Cyrille, von Waldkirch, in Seegräben, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pfäffli, Thomas Oliver, von Zürich, in Fällanden, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Decurtins, Reto, von Trun, in Wangen-Brüttisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Milano, Elvisa, bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige, in Wetzikon (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.