Auskünfte zu Denis Rabaglia
Neueste SHAB-Meldungen: Denis Rabaglia
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1004715414, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stiftung SWISS FILMS, in Zürich, CHE-101.487.384, Stiftung (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2017, S.0, Publ. 3381933).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brütsch, Matthias, von Buch SH, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rabaglia, Denis, von Martigny, in Martigny, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnyder, Claire, von Vorderthal, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyder, Romed, von Brig-Glis, in Genève, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1004646356, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Denis Rabaglia, La Petite Entreprise, précédemment à Martigny, CHE-109.675.682, entreprise individuelle (No. FOSC 6 du 10.01.2002).
Nouveau siège:
Conthey.
Nouvelle adresse:
c/o Denis Rabaglia, Route des Fontannes 7A, 1975 St-Séverin.
Inscription ou modification de personne(s):
Rabaglia, Denis, de Martigny, à Conthey, titulaire, avec signature individuelle [précédemment: à Martigny].
Publikationsnummer: 4086772, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Schweizerisches Filmzentrum (Centre suisse du Cinéma), bisher in Fribourg, CH-217.0.170.211-7, Stiftung (SHAB Nr. 33 vom 19.02.2003, S. 5).
Gründungsurkunde:
13.02.1975.
Urkundenänderung:
8.06.2007.
Name neu:
Stiftung SWISS FILMS.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Schweizerisches Filmzentrum, Neugasse 6, 8005 Zürich.
Zweck neu:
Die Stiftung SWISS FILMS unterstützt das schweizerische Filmschaffen und bietet Dienstleistungen an, welche die Verbreitung von Schweizer Filmen im In- und Ausland fördern. Die Voraussetzungen der Unterstützung bei der Verbreitung von Schweizer Filmen werden in einem Reglement geordnet, das vom Stiftungsrat erlassen wird.
Aufsichtsbehörde:
Eidgenössisches Departement des Innern.
Organisation neu:
Stiftungsrat von höchstens 9 Mitgliedern, Direktor/Direktorin und Revisionsstelle. [gestrichen: Adresse administrative: Neugasse 6, 8031 Zürich].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Paul, von Basel, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Longoni, Doris, von Lugano, in Lugano, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaub, Christoph, von Ettingen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Morin, Gérald, von Vich und Colombier VD, in Chalais, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seitler, Cornelia, von Arbon, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiwow, Michail, von Zürich und Innertkirchen, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Haas Gerber, Josefa, von Langnau im Emmental, in Zürich, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haupt, Stefan, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brütsch, Matthias, von Buch SH, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Chollet, Alberto, von Maracon, in Cureglia, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Maire, Frédéric, von Les Ponts-de-Martel, in Locarno, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Pierre-Alain, von Gempen, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Neracher, Christof, von Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rabaglia, Denis, von Martigny, in Martigny, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weibel, Monika, von Zürich, Jonschwil und Rothrist, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.