Auskünfte zu Serge Richard
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Serge Richard
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1005394762, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Association valaisanne pour la production intégrée (AVPI), à Conthey, CHE-282.004.749, association (No. FOSC 105 du 01.06.2017, p.0, Publ. 3556305).
Modification des statuts:
24.11.2020.
Nouveau but:
L'association a pour buts: organiser les contrôles des exploitations agricoles;
orienter les agriculteurs sur les différents programmes de production;
informer sur le déroulement et les exigences des contrôles.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gay, Stéphane, de Salvan, à Salvan, membre, président, avec signature collective à deux;
Exquis, Serge, de Liddes, à Liddes, membre, sans droit de signature;
Fournier, Patrick, de Nendaz, à Nendaz, membre, sans droit de signature;
Morard, Hugo, de Bagnes, à Saint-Martin VS, membre, sans droit de signature;
Richard, Serge, de Evionnaz, à Collonges, membre, sans droit de signature;
Fellay, Jean-Blaise, de Bagnes, à Bagnes, gérant, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Berclaz, Samuel, de Crans-Montana, à Crans-Montana, président du comité, avec signature collective à deux [précédemment: membre, vice-président, avec signature collective à deux];
Dubosson, Benjamin , de Troistorrents, à Troistorrents, vice-président du comité, avec signature collective à deux;
Carthoblaz, Rosine, de Nendaz, à Nendaz, membre du comité, sans droit de signature;
Frossard, Alain, de Val de Bagnes, à Val de Bagnes, membre du comité, sans droit de signature;
Mottiez, Stéphanie, de Massongex, à Saint-Maurice, membre du comité, sans droit de signature;
Sauthier, Denis , de Conthey, à Conthey, gérant, avec signature collective à deux. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Publikationsnummer: HR02-1004725941, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Union des Producteurs de Maïs, société coopérative, à Vouvry, CHE-102.241.590, société coopérative (No. FOSC 235 du 04.12.2018, Publ. 1004512214).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Richard, Serge, de Evionnaz, à Collonges, président, avec signature collective à deux avec le secrétaire.
Inscription ou modification de personne(s):
Tamborini, André Noël, de Vouvry, à Vouvry, président de l'administration, avec signature collective à deux avec le secrétaire [précédemment: vice-président, avec signature collective avec le secrétaire];
Gex-Fabry, Julien, de Val-d'Illiez, à Collombey-Muraz, vice-président de l'administration, avec signature collective à deux avec le secrétaire [précédemment: à Muraz (Collombey-Muraz), administrateur, sans droit de signature];
Revaz, Jean-Luc, de Dorénaz, à Dorénaz, membre de l'administration, sans droit de signature.
Publikationsnummer: 3556305, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Association valaisanne pour la production intégrée (AVPI), à Conthey, CHE-282.004.749, Maison du Paysan, Avenue de la Gare 2, 1964 Conthey, association (nouvelle inscription).
Date des statuts:
23.08.1993, 01.05.1996, 16.03.2005.
But:
Promouvoir et coordonner toute mesure pour faire progresser l'application des techniques culturales intégrées les plus favorables dans les secteurs de la culture des champs et la culture fourragère, tout en conciliant les impératifs agronomiques, économiques et écologiques;
promouvoir et coordonner les programmes particulièrement respectueux des animaux, notamment: SRPA (sorties régulières en plein air) et SST (systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux);
organiser les contrôles des exploitations agricoles des secteurs productions animales et grandes cultures qui en font la demande;
orienter les agriculteurs qui désirent participer aux différents programmes de production.
Ressources:
Cotisations annuelles, apports en nature, dons, legs, libéralités, subventions, emprunts.
Personne(s) inscrite(s):
Gay, Stéphane, de Salvan, à Salvan, membre et président, avec signature collective à deux;
Richard, Serge, de Evionnaz, à Collonges, membre, sans droit de signature;
Exquis, Serge, de Liddes, à Liddes, membre, sans droit de signature;
Zappellaz, Alain, de Chalais, à Chalais, membre, sans droit de signature;
Berclaz, Samuel, de Crans-Montana, à Crans-Montana, membre et vice-président, avec signature collective à deux;
Fournier, Patrick, de Nendaz, à Nendaz, membre, sans droit de signature;
Gex-Fabry, Julien, de Val-d'Illiez, à Collombey-Muraz, membre, sans droit de signature;
Fellay, Jean-Blaise, de Bagnes, à Bagnes, gérant, sans droit de signature;
Morard, Hugo, de Bagnes, à Saint-Martin VS, membre, sans droit de signature.