Auskünfte zu Victor Lee Richey Jr.
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Victor Lee Richey Jr.
Publikationsnummer: HR02-1005678934, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Doble Global Holding AG, in Basel, CHE-347.603.816, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2021, Publ. 1005305144).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Richey, Victor Lee, amerikanischer Staatsangehöriger, in St. Louis, MO (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sayler, Bryan Howard, amerikanischer Staatsangehöriger, in Saint Albans, MO (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR01-1005305144, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Doble Global Holding AG, in Basel, CHE-347.603.816, Riehenstrasse 62A, 4058 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.09.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb und den Service von Produkten, insbesondere von elektrischen und elektronischen Geräten, Software und Messinstrumenten sowie das Erbringen von Dienstleistungen in diesem Zusammenhang. Des Weiteren bezweckt die Gesellschaft das Erwerben, Halten und Verwalten sowie Veräussern von Beteiligungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke sowie Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und alle übrigen Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Finanzierungen jeglicher Art für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und/oder in Anspruch nehmen und insbesondere Darlehens- oder Sicherungsgeschäfte (einschliesslich Garantien, Bürgschaften oder Patronatserklärungen) gegen Entgelt oder unentgeltlich für oder mit direkte(n) oder indirekte(n) Mutter-, Tochter- und andere(n) verbundene(n) Gesellschaften eingehen, selbst wenn solche Finanzierungen, Darlehens- oder Sicherungsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse dieser Mutter-, Tochter- und anderen verbundenen Gesellschaften liegen. Die Gesellschaft kann zudem Management-Dienstleistungen für Mutter-, Tochter- oder andere verbundene Gesellschaften erbringen. Die Gesellschaft kann alle weiteren Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch schriftliche Mitteilung an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser oder durch einmalige Publikation im SHAB, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt. Gemäss Erklärung vom 24.09.2021 erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen für den Verzicht auf die eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Richey, Victor Lee, amerikanischer Staatsangehöriger, in St. Louis, MO (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schatz, David Matthew, amerikanischer Staatsangehöriger, in Ballwin, MO (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tucker, Christopher Lee, amerikanischer Staatsangehöriger, in Clayton, MO (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zbinden, Nicolas, von Basel, in Frenkendorf, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2129641, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Doble Lemke AG, in Rheinfelden, CHE-101.374.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2014, Publ. 1522037).
Firma neu:
Doble Lemke AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.04.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Larsen, Vegard, norwegischer Staatsangehöriger, in Heimdal (NO), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Richey Jr., Victor Lee, amerikanischer Staatsangehöriger, in St. Louis (MO/USA), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Schlinger Barclay, Alyson, amerikanische Staatsangehörige, in Town & Country (MO/USA), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Humm, Fritz, von Strengelbach, in Känerkinden, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].