Auskünfte zu Patrik Riklin
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Patrik Riklin
Publikationsnummer: HR02-1005168296, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Artonomie AG, bisher in Tuggen, CHE-365.076.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2018, Publ. 1004504381).
Statutenänderung:
14.04.2021.
Firma neu:
BeMorePirate AG.
Sitz neu:
Solothurn.
Domizil neu:
Ziegelmattstrasse 20, 4500 Solothurn.
Zweck neu:
Stärkung der Selbstwirksamkeit von Menschen in der Bevölkerung und in Unternehmen, fördert den Aufbau einer Gestaltungsgesellschaft durch Gesprächs-, Trainings- und Weiterbildungsformate, entwickelt und vertreibt Produkte und Dienstleistungen, die der Selbstwirksamkeit des Einzelnen förderlich sind und dadurch ein anderes Wirtschaften und gemeinschaftliche Zukunft gestalten ermöglicht. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, ferner Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riklin, Frank, von Gommiswald, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riklin, Patrik, von Gommiswald, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wieser, Florian, österreichischer Staatsangehöriger, in Solothurn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Tuggen];
Wieser, Niki, genannt Wiese Niki, von Widnau, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004504381, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
The Relevent Collective AG, in Tuggen, CHE-365.076.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2015, Publ. 2018987).
Statutenänderung:
16.11.2018.
Firma neu:
Artonomie AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt ein Wirtschaften, das zuerst der Kunst und dann der Ökonomie folgt. Sie ist eine künstlerische Intervention, die die Verschmelzung von Kunst im Alltag und Wirtschaft bezweckt. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riklin, Frank, von Gommiswald, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riklin, Patrik, von Gommiswald, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2819093, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
FORB Kommunikation AG, in St. Gallen, CHE-340.966.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2016, Publ. 2627273).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenk, Martin, von Eggiwil, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abegglen, Bernhard, genannt Bene, von Iseltwald, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riklin, Patrik, von Gommiswald, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sonderegger, Reto, von Speicher, in Speicher, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.