Auskünfte zu Patrick Schätzle
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Patrick Schätzle
Publikationsnummer: HR02-1005868498, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Trespect AG, in Luzern, CHE-390.195.540, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2023, Publ. 1005734391).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schätzle, Patrick, von Luzern, in Stansstad, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005734391, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Trespect AG, in Luzern, CHE-390.195.540, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2021, Publ. 1005247495).
Statutenänderung:
24.04.2023.
Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schätzle, Patrick, von Luzern, in Stansstad, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern];
Schätzle, Nadia Nicole, von Luzern, in Stansstad, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern].
Publikationsnummer: HR02-1005642490, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Schätzle GebTech AG, in Luzern, CHE-112.941.341, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 22.03.2021, Publ. 1005129450).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schätzle, Patrick, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bornhauser, Thomas, von Winterthur und Emmen, in Udligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.