Auskünfte zu Prof. Dr. Henner Schierenbeck
Neueste SHAB-Meldungen: Prof. Dr. Henner Schierenbeck
Publikationsnummer: 5501998, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Stiftung Basler Kantonalbank zur Förderung von Forschung und Unterricht der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Basel, in Basel, CH-270.7.000.228-0, Stiftung (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2009, S. 8, Publ. 5169494).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kugler, Prof. Dr. Peter, von Tägerwilen, in Biel-Benken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schierenbeck, Prof. Dr. Henner, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruhn, Prof. Dr. Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nöldeke, Prof. Dr. Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4200516, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Stiftung Basler Kantonalbank zur Förderung von Forschung und Unterricht der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Basel, in Basel, CH-270.7.000.228-0, Stiftung (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2007, S. 6, Publ. 3770054).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lusti, Markus Benedikt, von Nesslau, in Oberwil BL, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schierenbeck, Prof. Dr. Henner, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2943742, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
IBC - Institut für Bankmanagement und Controlling GmbH, bisher in Basel, CH-270.4.000.261-7, Wissenschaftliche Beratung von Vortragstätigkeit auf den Gebieten Bankmanagement und Controlling, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2001, S. 6189).
Statutenänderung:
4.07.2005.
Sitz neu:
Weggis.
Domizil neu:
Riedsortstrasse 7b, 6353 Weggis.
Zweck neu:
Wissenschaftliche Beratung und Vortragstätigkeit auf den Gebieten Bankmanagement und Controlling;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum.
Stammkapital:
CHF 250'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schierenbeck, Prof. Dr. Henner, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 250'000.-- [wie bisher].