Auskünfte zu Claude Alain Schiffmann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Claude Alain Schiffmann
Publikationsnummer: HR02-1006070586, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
NVX Wave SA, in Leuk, CHE-434.132.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2022, Publ. 1005422675).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schiffmann, Claude, von Turtmann-Unterems, in Susten (Leuk), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1006035037, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Starlight Investments AG, in Leuk, CHE-305.553.503, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2019, Publ. 1004741012).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nazheskin, Andrey, von Marly, in Bourguillon (Fribourg), Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiffmann, Claude Alain, von Turtmann-Unterems, in Leuk, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Schiffmann , Claude Alain, Präsident, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005720965, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Immo-Crans Invest SA, bisher in Lens, CHE-100.006.486, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 26.02.2021, Publ. 1005111515).
Statutenänderung:
03.04.2023.
Sitz neu:
Leuk.
Domizil neu:
c/o Lemja AG, Kantonsstrasse 99, 3952 Susten.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und Ausführung von Immobilienprojekten, die Beteiligung, die Finanzierung, die Vermittlung von Immobilien sowie die Verwaltung und das Baumanagement. Sie kann zudem Zweigniederlassungen in der Schweiz oder im Ausland errichten, Gesellschaften mit gleichem oder ähnlichem Zweck erwerben und gründen, alle Geschäfte tätigen und alle Verträge abschliessen, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern oder die mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Einberufungen und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Selon déclaration du 29.01.2021, il est renoncé à un contrôle restreint.]. Gemäss Erklärung vom 29.01.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emery, Paul Georges genannt Georges, von Lens, in Sierre, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Emery, Paul Georges dit Georges];
Schiffmann, Claude, von Turtmann-Unterems, in Leuk, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.