Auskünfte zu Jean-Marc Schnider
Neueste SHAB-Meldungen: Jean-Marc Schnider
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR01-1004873052, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
JM Schnider Consulting Sàrl, à Martigny, CHE-138.513.946, c/o Bureau Fiduciaire Bonvin Sàrl, Rue Marc Morand 21, 1920 Martigny, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
24.02.2020.
But:
fourniture de services et de conseils dans le domaine du management d'entreprises tels que le coaching, le consulting, le travail intérimaire, le management, le management multi projets, la gestion de projets, le recrutement, la stratégie d'entreprise, le développement et l'organisation d'équipe ainsi que dans l'exécution de mandats de conseil d'administration (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 24.02.2020, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Schnider, Jean-Marc, de Lohn-Ammannsegg, à Martigny, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: HR02-1004800790, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
MC Makler Consulting AG, in Schlieren, CHE-112.768.924, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 05.12.2012, S.0, Publ. 6961296).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnider, Jean-Marc, von Lohn-Ammannsegg, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nussbaum, Philippe, von Corcelles-Cormondrèche, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martenet, Cécile, von Val-de-Ruz, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)].
Publikationsnummer: HR02-1004695526, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
CSS Versicherung AG, in Luzern, CHE-106.083.195, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2019, Publ. 1004680903).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnider, Jean-Marc, von Lohn-Ammannsegg, in Lausanne, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sommerrock, Dr. Fabian Claus, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.