Auskünfte zu Peter Siegfried
Einträge zum Namen Peter Siegfried
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Siegfried
Publikationsnummer: HR02-1004687742, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Personalvorsorgestiftung edifondo, in Bern, CHE-109.501.651, Stiftung (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2019, Publ. 1004588424).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morand, Patricia, von Orsières, in Bussigny, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegfried, Peter, von Grosshöchstetten, in Amsoldingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4753766, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
VSL (Schweiz) AG, in Subingen, CH-053.3.006.350-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2008, S. 12, Publ. 4293196).
Statutenänderung:
6.11.2008.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung betreffend die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 22.05.1992 ist im Sinne von Art. 628 Abs. 4 OR aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: gemäss Sacheinlagevertrag vom 31.03.1992 und Bilanz per 31.12.1991: Aktiven von CHF 22'307'234.35 und Passiven von CHF 18'357'234.35 der betrieblichen Tätigkeiten der 'VSL International AG', in Bern, zum Preis von CHF 3'950'000, wofür der Sacheinlegerin 3'950 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 1'000 ausgegeben werden ].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen rechtsgültig durch gewöhnlichen Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Voumard, Jean-Marc, von Tramelan, in Biglen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Géneau de Lamarlière, Hervé, französischer Staatsangehöriger, in Estavayer-le-Lac, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mondon, Jean-Yves, französischer Staatsangehöriger, in Lausanne, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bern];
Burtet, Pascal, französischer Staatsangehöriger, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Perraux, Luc, französischer Staatsangehöriger, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Thierry, Bruno, französischer Staatsangehöriger, in Chailly-Montreux (Montreux), mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Denzler, Max, von Dietlikon und Dübendorf, in Dietlikon, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Müller, Hans-Rudolf, von Niederbipp, in Worb, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Petrel, Christophe, französischer Staatsangehöriger, in Aix-les-Bains (FR), mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Rickli, Markus, von Thunstetten, in Worben, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Siegfried, Peter, von Grosshöchstetten, in Amsoldingen, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.