Auskünfte zu Heinrich Michael Spinnler
Neueste SHAB-Meldungen: Heinrich Michael Spinnler
Publikationsnummer: HR02-1005697703, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Khaty's GmbH, in Allschwil, CHE-173.791.438, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2017, Publ. 3396439).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spinnler, Khaddouj, von Liestal, in Bruebach (FR), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spinnler, Heinrich Michael, von Liestal, in Bottmingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: HR02-1004610748, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
eXtendys-group GmbH, in Allschwil, CHE-114.397.402, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 72 vom 14.04.2014, S.0, Publ. 1451177).
Firma neu:
eXtendys-group GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.03.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spinnler, Heinrich, von Liestal, in Bottmingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3207177, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Dobler Gärtnerei AG, in Muttenz, CHE-107.434.972, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2011, Publ. 6369134).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dobler-Hermann, Charles, von Basel und Muttenz, in Muttenz, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Dobler, Gertrud, von Basel und Muttenz, in Muttenz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaul, Hermann, von Muttenz, in Muttenz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spinnler, Heinrich, von Liestal, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaul, Stephan, von Muttenz, in Muttenz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spinnler, Cyrill, von Liestal, in Muttenz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
TRETOR AG (CHE-108.227.200), in Liestal, Revisionsstelle [bisher: TRETOR AG (CH-280.3.900.042-2)].