Auskünfte zu Urs Leo Stirnimann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Urs Leo Stirnimann
Publikationsnummer: HR02-1004946476, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Antares Informatik AG, in Luzern, CHE-108.641.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2019, Publ. 1004728193).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lang, Armin, von Altwis und Hitzkirch, in Hochdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stirnimann, Urs Leo, von Ballwil, in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].
Publikationsnummer: HR02-1004728193, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Antares Informatik AG, in Emmen, CHE-108.641.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2018, Publ. 4133743).
Statutenänderung:
19.09.2019.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Kauffmannweg 17, 6003 Luzern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stirnimann, Urs Leo, von Ballwil, in Mettmenstetten, mit Einzelprokura.
Publikationsnummer: 4019853, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Antares Informatik AG, in Emmen, CHE-108.641.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2017, Publ. 3407275).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sturzenegger, Christian, von Speicher, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stirnimann, Urs, von Ballwil, in Mettmenstetten, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lang, Armin, von Altwis und Hitzkirch, in Hochdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].