Auskünfte zu Martin Stuber
Einträge zum Namen Martin Stuber
Neueste SHAB-Meldungen: Martin Stuber
Publikationsnummer: HR02-1005894083, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Born Consulting AG, in Bern, CHE-115.188.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2023, Publ. 1005805025).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stuber, Martin, von Buchegg, in Ittigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005839819, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Reinigungsservice Geissbühler AG, in Bern, CHE-360.967.806, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2022, Publ. 1005562003).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loepthien Maeder Treuhand AG (CHE-288.420.661), in Ittigen, Revisionsstelle;
Geissbühler, Doris, von Lauperswil, in Schwarzenburg, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kilbas, Oksana, italienische Staatsangehörige, in Urtenen-Schönbühl, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Rugolo, Michele, von Fislisbach, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Müller, Thomas, von Lenzburg, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stuber, Martin, von Buchegg, in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bommer + Partner Treuhand KLG (CHE-106.498.509), in Bern, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: HR02-1005836800, Handelsregister-Amt Bern, (36)
TeamFirst GmbH, in Bern, CHE-343.521.786, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2022, Publ. 1005479672).
Statutenänderung:
06.09.2023.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kilbas, Oksana, italienische Staatsangehörige, in Urtenen-Schönbühl, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 168 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Bern, mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Müller, Thomas, von Lenzburg, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Stuber, Martin, von Buchegg, in Ittigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].