Auskünfte zu Stéphane Troillet
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Stéphane Troillet
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 4108855, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Parisauddes Sàrl, à Riddes, CHE-201.805.763, société à responsabilité limitée (No. FOSC 229 du 24.11.2017, Publ. 3891503).
Nouvelle raison sociale:
Parisauddes Sàrl en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 05.03.2018.
Adresse de liquidation:
c/o Laurent Joseph Mayor, Chemin de l'Agasse 24, 1950 Sion.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Troillet, Stéphane, de Sion, à Nendaz, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Troillet, William, de Sion, à Nendaz, associé, sans droit de signature, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00;
Mayor, Laurent Joseph, de Saint-Martin (VS), à Sion, gérant, liquidateur, avec signature individuelle.
Publikationsnummer: 4103819, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Troillet Utilitaires SA, à Sion, CHE-146.507.184, société anonyme (No. FOSC 98 du 22.05.2017, Publ. 3536319).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Troillet, Stéphane, de Sion, à Veysonnaz, président, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Troillet, Patricia, de Sion, à Sion, administratrice unique, avec signature individuelle [précédemment: secrétaire, administratrice, vice-présidente, avec signature collective à deux, sans mode de signature inscrit].
Publikationsnummer: 4103807, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Garage Charly Troillet SA, à Sion, CHE-107.019.834, société anonyme (No. FOSC 4 du 08.01.2013, Publ. 7005462).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Troillet, Stéphane, de Sion, à Veysonnaz, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Troillet, Patricia, de Nendaz et Sion, à Sion, administratrice unique, avec signature individuelle [précédemment: vice-prédidente et secrétaire, avec signature collective à deux].