Auskünfte zu Thomas Vögtlin
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Thomas Vögtlin
Publikationsnummer: HR02-1005099371, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Käsereigenossenschaft Ramiswil, in Mümliswil-Ramiswil, CHE-103.895.096, Genossenschaft (SHAB Nr. 180 vom 17.09.2015, S.0, Publ. 2377853).
Domizil neu:
bei Jörg Lisser, Vorderes Älpli 30, 4719 Ramiswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bader, Peter, von Holderbank SO, in Ramiswil (Mümliswil-Ramiswil), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grünig, Willi, von Burgistein, in Ramiswil (Mümliswil-Ramiswil), Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vögtlin, Thomas, von Thunstetten, in Ramiswil (Mümliswil-Ramiswil), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Samuel, von Subingen, in Mümliswil-Ramiswil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3482117, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Pferdezuchtgenossenschaft Birstal, in Laufen, CHE-101.454.775, Genossenschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2017, Publ. 3377385).
Statutenänderung:
25.03.2017.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die Wahrung und Förderung der Pferdezucht, insbesondere der Rasse Freiberger in den Regionen Laufental, Thierstein-Dorneck und den angrenzenden Gebieten. Sie vertritt die Interessen seiner Mitglieder in allen Belangen der Pferdezucht und Vermarktung, organisiert und unterstützt Schauen, sowie Zucht- und Leistungsprüfungen, setzt sich ein, dass seine Mitglieder in Genuss staatlicher Unterstützung kommen, organisiert und fördert die regionale Pferdevermarktung, führt Weiterbildungsveranstaltungen für den Züchter durch, betreibt Nachwuchsförderung, arbeitet mit den zuständigen Schweizerischen Pferdezuchtorganisationen und den Kantonen zusammen, kann bei Bedarf Pferde kaufen, Infrastruktur beschaffen und Einrichtungen zur Förderung der Pferdezucht betreiben.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].
Pflichten neu:
[gestrichen: Pflichten: Jeder Genossenschafter hat ein Eintrittsgeld von CHF 25.-- zu bezahlen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen mittels Brief oder Zirkular oder E-mail. Gemäss Erklärung vom 07.04.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Marcel, von Wisen (SO), in Liesberg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Begert, Samuel, von Utzenstorf, in Seehof, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vögtlin, Thomas, von Thunstetten, in Mümliswil-Ramiswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 2377853, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Käsereigenossenschaft Ramiswil, in Mümliswil-Ramiswil, CHE-103.895.096, Genossenschaft (SHAB Nr. 205 vom 22.10.2012, Publ. 6898828).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lisser, Peter Louis, von Günsberg, in Ramiswil (Mümliswil-Ramiswil), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kamber, Kurt, von Hägendorf, in Ramiswil (Mümliswil-Ramiswil), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bader, Peter, von Holderbank SO, in Ramiswil (Mümliswil-Ramiswil), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Vögtlin, Thomas, von Thunstetten, in Ramiswil (Mümliswil-Ramiswil), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.