Auskünfte zu Hubertus von Grünberg
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hubertus von Grünberg
Publikationsnummer: 2141763, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
ABB Ltd, in Zürich, CHE-101.049.653, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 21.04.2015, Publ. 2108517).
Statutenänderung:
30.04.2015. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.04.2015 die Bestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.04.2013 die am 29.04 2011 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Liebold, Henry, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Grünberg, Hubertus, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treschow, Michael, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wallenberg, Jacob, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stockholm (S), Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Voser, Peter Robert, von Neuenhof, in Widen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Constable, David, kanadischer Staatsangehöriger, in Naples (FL,US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Terwiesch, Peter, von Maur, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Calo, Nicole, französische Staatsangehörige, in Oberengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2067059, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
Schindler Holding AG, in Hergiswil NW, CHE-101.862.654, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2014, Publ. 1643065).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Grünberg, Dr. Hubertus, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (D), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bula, Patrice, von Galmiz, in Yens, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 4017420, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
ABB Ltd, in Zürich, CH-020.3.021.615-2, Beteiligung an Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2007, S. 20, Publ. 3958322).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dormann, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Grünberg, Hubertus, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maerki, Hans Ulrich, von Mandach, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].