Auskünfte zu André Wermelinger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: André Wermelinger
Publikationsnummer: HR02-1005299142, Handelsregister-Amt Zug, (170)
WT Resources AG, in Steinhausen, CHE-465.069.298, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2017, Publ. 3656523).
Statutenänderung:
24.04.2020.
Firma neu:
CyM Swiss AG.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Baarerstrasse 12, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wermelinger, André, von Ebikon, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Alund, Bengt Gustaf Ludvig, schwedischer Staatsangehöriger und Zug, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lançon, Franck Yves, französischer Staatsangehöriger, in Las Condes (CL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mathey, Denis René, von Assens, in Bex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Michael, von Altbüron, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3486611, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Werco Trade AG, in Steinhausen, CHE-114.050.513, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2016, Publ. 2978529).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wermelinger, André, von Ebikon, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3449927, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Zellweger Resources AG, in Zug, CHE-465.069.298, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2017, Publ. 3331069).
Statutenänderung:
28.03.2017.
Firma neu:
WT Resources AG.
Zweck neu:
Handel mit Rohstoffen aller Art sowie mit anderen Gütern;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zellweger, Horus Andres Alexander, von Au (SG), in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wermelinger, André, von Ebikon, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].