Auskünfte zu Leo Wyss
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Leo Wyss
Publikationsnummer: 2175315, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Fotec AG, in Küsnacht ZH, CHE-106.018.200, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 20.03.2012, Publ. 6602222).
Statutenänderung:
13.05.2015.
Sitz neu:
Zollikon.
Domizil neu:
Rotfluhstrasse 62, 8702 Zollikon.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Waren aller Art unter anderem die Herstellung und die Konfektionierung von Produkten für das grafische Gewerbe und industrielle Druckanwendungen sowie weltweiten Handel mit diesen Produkten und die damit verbundene Beratung und Schulung der Kunden. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, welche direkt oder indirekt mit diesem Zweck in Zusammenhang stehen und sich an anderen Unternehmungen der gleichen oder ähnlichen Branchen beteiligen sowie Vertretungen aller Art übernehmen oder vergeben. Sie kann insbesonders auch im In- und Ausland Zweigniederlassungen eröffnen, Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Sind dem Verwaltungsrat alle Aktionäre und deren Adressen bekannt, können die Mitteilungen an die Aktionäre mittels eingeschriebenen Brief erfolgen oder durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spectrum Treuhand AG (CH-020.3.001.262-9), in Steinhausen, Revisionsstelle;
Kunz, Henri, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wyss, Leo, von Küsnacht ZH, in Stäfa, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zähner, Heinz, von Hundwil, in Obfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Minexco AG (CHE-100.870.289), in Rüti ZH, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 6602222, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Fotec AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.909.243-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2011, S. 23, Publ. 6035242).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kägi, Jakob, von Sternenberg, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Susanne, von Küsnacht ZH und Pfäffikon, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Hans, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schroff-Kunz, Christa, von Uetikon am See, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Henri, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Wyss, Leo, von Küsnacht ZH, in Stäfa, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 5904298, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Fotec AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.909.243-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2002, S. 17, Publ. 357802).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Henri, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Küsnacht];
Kägi, Jakob, von Sternenberg, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Susanne, von Küsnacht ZH und Pfäffikon, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Meyer, Hans, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Küsnacht, Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Schroff-Kunz, Christa, von Uetikon am See, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Leo, von Küsnacht ZH, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Spectrum Treuhand AG (CH-020.3.001.262-9), in Steinhausen, Revisionsstelle [bisher:Spectrum Treuhand AG, in Küsnacht ZH].